1480 Archief van het gemeentebestuur van Culemborg, 1946 - 1999
1480
Archief van het gemeentebestuur van Culemborg, 1946 - 1999
Inleiding
1.5 Lijst van burgemeesters
1480 Archief van het gemeentebestuur van Culemborg, 1946 - 1999
1. Inleiding
1.5
Lijst van burgemeesters
laatste wijziging 17-12-2021
IJ. Keestra, 1 december 1926 – 1 februari 1950
H.A.J.M. van Koningsbrugge, 16 december 1950 – 20 juli 1966
A.H. Stadhouders, 6 september 1966 – 15 februari 1967 (waarnemend)
L.J. Hermans, 16 februari 1967 – 1 juni 1982
M.J.E.M. de Jager, 1 juli 1982* – 1 augustus 1989* * er is geen dossier van benoeming en ontslag aangetroffen. Data bij benadering bepaald gebaseerd op dossieronderzoek.
B.L.A. van Zwieten, 1 september 1989 – 16 maart 1990 (waarnemend)
W.H.J. Bloemendaal-Lindhout, 1 april 1990 – 1 oktober 1997
laatste wijziging 22-08-2024
4.588 beschreven archiefstukken
144 gedigitaliseerd
totaal 34.072 bestanden
Inventaris
laatste wijziging 22-08-2024
4.588 beschreven archiefstukken
144 gedigitaliseerd
totaal 34.072 bestanden
Kenmerken
Status toegang:
Toegang met onbewerkte aanvulling
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Aan de openbaarheid zijn geen beperkingen gesteld. Inzage kan echter beperkt zijn als stukken gevoelige of bijzondere persoonsgegevens bevatten van - mogelijk - nog levende personen.
Omvang in meters:
110
Categorie:
laatste wijziging 22-08-2024
4.588 beschreven archiefstukken
144 gedigitaliseerd
totaal 34.072 bestanden