2144 Archief van het gemeentebestuur van Beesd, 1811 - 1977
2144
Archief van het gemeentebestuur van Beesd, 1811 - 1977
Inleiding
1.4 Lijst van burgemeesters
2144 Archief van het gemeentebestuur van Beesd, 1811 - 1977
1. Inleiding
1.4
Lijst van burgemeesters
laatste wijziging 13-01-2015
Pieter Jan Verstegen Janszoon, geboren 24 oktober 1778, 1812-1831 (eerst maire en schout, vanaf 1825 burgemeester)
Otto Willem Arnold graaf van van Bylandt van Marienweerd, geboren 15 juli 1794, 1832 - 1837
Johan Willem Ferdinand Snethlage, geboren 29 januari 1789, 19 oktober 1837 – 4 februari 1868 (overleden, een aantal jaren b.v. 1825 en 1831-1832 een tijd waarnemer)
Pieter Cornelis Swemer, geboren 28 mei 1840, 1868-31 oktober 1876
Casper Derk van Ledden Hulsebosch, geboren 26 juni 1847, 1 november 1876-8 april 1915
Jan Willem Hondelink, geboren 23 juli 1887, 1915-11 maart 1919 (overleden, vermoord)
Frans Alewijn Jan Middelkoop, geboren 22 september 1888, 1 juni 1919-1 december 1920
Wolter Frans Frederik Baron van Verschuer, geboren 24 april 1891, 1 december 1920-1 april 1938
Aalbert Pos, geboren 23 oktober 1888, 1 juli 1938-17 mei 1945, hervatting vanaf 25 februari 1946 – 1 november 1953
Herman Willem Semmelink, geboren 13 februari 1918, waarnemend 16 mei 1945-15 oktober 1945
Rudolf Adriaan Van Sandick, geboren 30 maart 1908, (waarnemend) 15 oktober 1945 tot 25 februari 1946
Mr. Rikkinus Arend Willem Jan Jonkers, geboren 21 november 1902, 15 februari 1954- 1 december 1967, waarnemend vanaf 1 december 1967 tot 1 januari 1969
Mr. George Justinus. Kolff, geboren 25 november 1913, waarnemend vanaf 1 januari 1969 tot 1 juni 1969, daarna burgemeester tot 1 mei 1973 (tevens burgemeester van Deil)
Lammert Jan Hommes, geboren 6 december 1931, 21 oktober 1970-1 september 1971(waarnemend)
Mr. Jan Gerrit Krol, geboren 12 september 1915, 1 mei 1973-1 januari 1978
Otto Willem Arnold graaf van van Bylandt van Marienweerd, geboren 15 juli 1794, 1832 - 1837
Johan Willem Ferdinand Snethlage, geboren 29 januari 1789, 19 oktober 1837 – 4 februari 1868 (overleden, een aantal jaren b.v. 1825 en 1831-1832 een tijd waarnemer)
Pieter Cornelis Swemer, geboren 28 mei 1840, 1868-31 oktober 1876
Casper Derk van Ledden Hulsebosch, geboren 26 juni 1847, 1 november 1876-8 april 1915
Jan Willem Hondelink, geboren 23 juli 1887, 1915-11 maart 1919 (overleden, vermoord)
Frans Alewijn Jan Middelkoop, geboren 22 september 1888, 1 juni 1919-1 december 1920
Wolter Frans Frederik Baron van Verschuer, geboren 24 april 1891, 1 december 1920-1 april 1938
Aalbert Pos, geboren 23 oktober 1888, 1 juli 1938-17 mei 1945, hervatting vanaf 25 februari 1946 – 1 november 1953
Herman Willem Semmelink, geboren 13 februari 1918, waarnemend 16 mei 1945-15 oktober 1945
Rudolf Adriaan Van Sandick, geboren 30 maart 1908, (waarnemend) 15 oktober 1945 tot 25 februari 1946
Mr. Rikkinus Arend Willem Jan Jonkers, geboren 21 november 1902, 15 februari 1954- 1 december 1967, waarnemend vanaf 1 december 1967 tot 1 januari 1969
Mr. George Justinus. Kolff, geboren 25 november 1913, waarnemend vanaf 1 januari 1969 tot 1 juni 1969, daarna burgemeester tot 1 mei 1973 (tevens burgemeester van Deil)
Lammert Jan Hommes, geboren 6 december 1931, 21 oktober 1970-1 september 1971(waarnemend)
Mr. Jan Gerrit Krol, geboren 12 september 1915, 1 mei 1973-1 januari 1978
laatste wijziging 21-08-2024
6.074 beschreven archiefstukken
300 gedigitaliseerd
totaal 20.148 bestanden
Inventaris
laatste wijziging 21-08-2024
6.074 beschreven archiefstukken
300 gedigitaliseerd
totaal 20.148 bestanden
Kenmerken
Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Aan de openbaarheid zijn geen beperkingen gesteld. Inzage kan echter beperkt zijn als stukken gevoelige of bijzondere persoonsgegevens bevatten van - mogelijk - nog levende personen.
Omvang in meters:
70,74
Categorie:
laatste wijziging 21-08-2024
6.074 beschreven archiefstukken
300 gedigitaliseerd
totaal 20.148 bestanden